PATBONSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Montserrat, 124
Código Postal 08140
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATBONSA SL
CIF B60915402
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE PATBONSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATBONSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonora De Sans Antoni | Apoderado | 29/12/2010 | 02/05/2019 |
BUFETE MARROQUIN ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP | Administrador Concursal | 26/04/2013 | 02/05/2019 |
Marroquin Sagales Carlos | REP.ADM.CONC | 26/04/2013 | 02/05/2019 |
De Sans Maymo Genoveva | Administrador | 24/03/2015 |
ACTOS BORME DE PATBONSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 131, S 8, H B 136383, I/A 7 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 129/2013, AUTO FIRME DE FECHA 08/04/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 131, S 8, H B 136383, I/A 7 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 131, S 8, H B 136383, I/A 6 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 129/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 30/04/2014:APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 22/09/2014: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 131, S 8, H B 136383, I/A 6 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 131, S 8, H B 136383, I/A 6 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 129/2013, AUTO FIRME DE FECHA 13/03/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 130, S 8, H B 136383, I/A 5 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 130, S 8, H B 136383, I/A 5 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
- CL MONTSERRAT Num.124 P.1 PTA.1 (CALDES DE MONTBUI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 129, S 8, H B 136383, I/A 4 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 127, S 8, H B 136383, I/A 3 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-08