BONORA DE SANS ANTONI
Informe ejecutivo de BONORA DE SANS ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONORA DE SANS ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOMO CALDES BROKERS SL | Administrador Unico | 09/10/2023 | |
MBS FINANCE 2025 SL | Administrador Unico | 14/08/2017 |
VINCULACIONES DE BONORA DE SANS ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONORA DE SANS ANTONI
Empresa: BOMO CALDES BROKERS SL
Administrador Unico
- Bonora De Sans Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43188 , F 69, S 8, H B 426170, I/A 3 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Empresa: MBS FINANCE 2025 SL
Administrador Unico
- Bonora De Sans Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46063 , F 34, S 8, H B 508297, I/A 1 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: PINSOS SOL BO SL
Administrador Unico
- Bonora De Sans Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 145, S 8, H T 42578, I/A 3 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Empresa: PINSOS SOL BO SL
Administrador Unico
- Bonora De Sans Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 143, S 8, H T 42578, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-43
Empresa: PATBONSA SL
Apoderado
- Bonora De Sans Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 127, S 8, H B 136383, I/A 3 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-08
Información de BONORA DE SANS ANTONI
Mostramos los datos de BONORA DE SANS ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONORA DE SANS ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos