PASTY CAKE DISTRIBUCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de Valdecabañas, Km. 0
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
CIF B42717371
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 05/01/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Civantos Ruiz Alvaro | Administrador Solidario | 07/01/2021 | 28/06/2022 |
Guijarro Sanz Hector | Administrador Solidario | 07/01/2021 | 28/06/2022 |
Hernandez Ortiz Tania | Administrador Solidario | 07/01/2021 | 28/06/2022 |
ACTOS BORME DE PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Nif:B42717371
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:28/04/2022
Número Procedimiento Concursal:145/2022
Datos Registrales:
Tomo:
41318
Libro:
0
Folio:
34
Hoja:
8-732325
Inscripción:
2
Fecha Inscripción28/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Nif:B42717371
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:28/04/2022
Número Procedimiento Concursal:145/2022
Datos Registrales:
Tomo:
41318
Libro:
0
Folio:
34
Hoja:
8-732325
Inscripción:
2
Fecha Inscripción28/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
- Se omitió por error en la Inscripción 1ª el nombramiento como Administrador de GUIJARRO SANZ HECTOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Dirección:CMNO DE VALDECABAÑAS Km 0 - NUMERO 32 (ARGANDA DEL REY)
Comienzo de operaciones:05/01/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28