GUIJARRO SANZ HECTOR
Informe ejecutivo de GUIJARRO SANZ HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIJARRO SANZ HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERLETES AREA SL | Administrador Solidario | 01/07/2022 | |
ARTESANOS DEL BIZCOCHO SL | Administrador Solidario | 22/07/2014 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO SANZ HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO SANZ HECTOR
Empresa: VERLETES AREA SL
Administrador Solidario
- Guijarro Sanz Hector
- Hernandez Ortiz Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43740 , F 170, S 8, H M 772061, I/A 1 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Civantos Ruiz Alvaro
- Guijarro Sanz Hector
- Hernandez Ortiz Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: PASTY CAKE DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Guijarro Sanz Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 34, S 8, H M 732325, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: ARTESANOS DEL BIZCOCHO SL
Administrador Solidario
- Guijarro Sanz Hector
- Hernandez Ortiz Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32432 , F 99, S 8, H M 583769, I/A 2 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: ARTESANOS DEL BIZCOCHO SL
Administrador Solidario
- Guijarro Sanz Hector
- Hernandez Ortiz Borja
- Hernandez Ortiz Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32432 , F 98, S 8, H M 583769, I/A 1 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Información de GUIJARRO SANZ HECTOR
Mostramos los datos de GUIJARRO SANZ HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO SANZ HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos