PASTIFICIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ENRIQUE GRANADOS 6, EDIFICIO B, NIVEL 2, OFICIN
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social PASTIFICIO SL
CIF B25445479
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Página Web www.trastevere.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único American Restaurants Sp Zooo
VINCULACIONES DE PASTIFICIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTIFICIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
American Restaurants Sp Zooo | Administrador Unico | 07/06/2016 | 04/10/2018 |
Amillo Torrano Beatriz | Apoderado | 07/06/2016 | 04/10/2018 |
Arredondo Braña Pablo | Apoderado | 07/06/2016 | 04/10/2018 |
Bocos Martin Maria Teresa | Vicesecretario No Consejero | 17/07/2013 | 04/10/2018 |
Bocos Martin Maria Teresa | Apoderado | 07/06/2016 | 04/10/2018 |
Campa Parramon Gloria | Apoderado Mancomunado | 09/02/2012 | 04/10/2018 |
Campa Parramon Gloria | Apoderado | 07/06/2016 | 04/10/2018 |
Campa Parramon Gloria | Apoderado Mancomunado | 03/11/2015 | 04/10/2018 |
Canales Millanes David | Apoderado Mancomunado | 03/11/2015 | 04/10/2018 |
Caton Ordozgoiti Rocio | Apoderado | 07/06/2016 | 04/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PASTIFICIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37011 , F 40, S 8, H M 661272, I/A 6 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37011 , F 40, S 8, H M 661272, I/A 6 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 5 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 5 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
- C/ ENRIQUE GRANADOS 6, EDIFICIO B, NIVEL 2, OFICIN (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 3 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 172, S 8, H L 11663, I/A 27 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 172, S 8, H L 11663, I/A 27 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 142, S 8, H L 11663, I/A 26 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-25
Apoderado
- Amillo Torrano Beatriz
- Arredondo Braña Pablo
- Bocos Martin Maria Teresa
- Bolinski Piotr
- Campa Parramon Gloria
- Caton Ordozgoiti Rocio
- Chiquero Mielgo Victor
- Collado Rodriguez Jesus
- Contreras Jaimes Gladys Maria
- Escorial Senante Iñigo
- Fernandez Picazo Rodriguez Maria
- Gorgues Carnice David
- Hernandez Lopez Juan Ramon
- Jañez Barcenas Maria Del Carmen
- Melones Simon Oscar
- Olivares Alvarez Fernando
- Pato-castel Tadeo Maria Elena
- Randall Chandler Mark
- Rivera Campos Angelica
- Rizzo Kukurov Veronica
- Sanjuan Matons Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 9, S 8, H L 11663, I/A 25 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-25