DAVENTA 2008 SL
Dirección social Calle Edgar Neville, S/N
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social DAVENTA 2008 SL
CIF B85333763
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 15/02/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Bosch Fanny
VINCULACIONES DE DAVENTA 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAVENTA 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SW AUDITORES ESPAÑA SLP | Administrador Judicial | 26/07/2011 | |
Fernandez Bosch Fanny | Socio Unico | 31/08/2009 |
ACTOS BORME DE DAVENTA 2008 SL
- Mediante Providencia de fecha 21 de febrero de 2013, se ordena; reponer a los anteriores Administradores, como consecuencia del cese de la Administracion Judicial, que constasen con cargos inscritos a fecha 5 de noviembre de 2012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 113, S 8, H M 457059, I/A 7 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
- EN EL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 32 DE MADRID, SE SIGUENDILIGENCIAS PREVIAS 2983/2009, EN EL CUAL SE HA ENCOMENDADOLA CONSTITUCION DE UNA ADMINISTRACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD, EN SUSTITUCION DE LOS ANTERIORES ADMINISTRADORES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 5 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 5 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 5 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 4 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 3 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25377 , F 112, S 8, H M 457059, I/A 3 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28