PASO ADELANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Beril, 8
Código Postal 38679
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASO ADELANTE SL
CIF B76618453
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 07/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PASO ADELANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASO ADELANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ogirenko Oxana | Apoderado | 30/10/2013 | 07/01/2020 |
Smolianov Roman | Administrador Solidario | 30/10/2013 | 07/01/2020 |
Smolianov Roman | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
Smolianova Iryna | Administrador Solidario | 30/10/2013 | 07/01/2020 |
Smolianova Iryna | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
ACTOS BORME DE PASO ADELANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 204, S 8, H TF 52685, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 204, S 8, H TF 52685, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 204, S 8, H TF 52685, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 204, S 8, H TF 52685, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 204, S 8, H TF 52685, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 202, S 8, H TF 52685, I/A 1 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Dirección:C/ EL BERIL 8 81 (ADEJE)
Comienzo de operaciones:07/10/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:1) La dirección, realización o administración de inversiones de capitales pertenecientes a personas o entidades ajenas a la sociedad: la administración de bienes muebles o inmuebles propios o de terceras personas; aceptar, desempeñar y ejecutar comisiones, representaciones y encargos de confianza y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 202, S 8, H TF 52685, I/A 1 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38