OGIRENKO OXANA
Informe ejecutivo de OGIRENKO OXANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OGIRENKO OXANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA MISSION SL | Apoderado | 22/08/2022 | |
RAMOHUS TENERIFE SL | Apoderado | 11/07/2022 | |
CORSAIR AMARO PARGO SL | Apoderado | 10/03/2022 | |
RODINA INVESTMENT SL | Apoderado | 12/01/2022 | |
LOTACI BARTOL SL | Apoderado | 11/01/2022 | |
FIDES FACTUM SL | Administrador Solidario | 19/11/2021 | |
CORSAIR AMARO PARGO SL | Apoderado | 05/11/2021 | |
ASESORIA SOBRE RUEDAS SL | Administrador Solidario | 21/05/2021 | |
VENTOFELICE SL | Administrador Unico | 20/03/2020 | |
TENERCONSULTA PLUS SL | Socio Unico | 14/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OGIRENKO OXANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OGIRENKO OXANA
Empresa: OGAL INVEST PLUS SL
Liquidador
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 166, S 8, H TF 60721, I/A 2 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: OGAL INVEST PLUS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 166, S 8, H TF 60721, I/A 2 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: VEGA MISSION SL
Apoderado
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 8, S 8, H TF 67989, I/A 2 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-38
Empresa: RAMOHUS TENERIFE SL
Apoderado
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 106, S 8, H TF 68311, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-38
Empresa: CORSAIR AMARO PARGO SL
Apoderado
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 161, S 8, H TF 60020, I/A 9 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-38
Empresa: RODINA INVESTMENT SL
Apoderado
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 180, S 8, H TF 67308, I/A 2 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-38
Empresa: LOTACI BARTOL SL
Apoderado
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 185, S 8, H TF 63895, I/A 3 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-38
Empresa: FIDES FACTUM SL
Administrador Solidario
- Likhova Irina
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 201, S 8, H TF 54294, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Empresa: FIDES FACTUM SL
Administrador Unico
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 201, S 8, H TF 54294, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Empresa: CORSAIR AMARO PARGO SL
Apoderado
- Ogirenko Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 160, S 8, H TF 60020, I/A 8 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
VER MAS ACTOS
Información de OGIRENKO OXANA
Mostramos los datos de OGIRENKO OXANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OGIRENKO OXANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos