PASELEN SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social PASELEN SL
CIF B96557020
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Roig Alfonso Fernando
VINCULACIONES DE PASELEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASELEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Ferrer Miguel | Apoderado | 29/12/2010 | 25/11/2013 |
Roig Alfonso Fernando | Administrador Unico | 13/09/2013 | 25/11/2013 |
Roig Negueroles Elena | Administrador Unico | 13/09/2013 |
ACTOS BORME DE PASELEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585, L 2892, F 45, S 8, H V 49859, I/A 7 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585, L 2892, F 45, S 8, H V 49859, I/A 7 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585, L 2892, F 45, S 8, H V 49859, I/A 6 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585, L 2892, F 45, S 8, H V 49859, I/A 6 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585, L 2892, F 45, S 8, H V 49859, I/A 5 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-46