ROIG ALFONSO FERNANDO
Informe ejecutivo de ROIG ALFONSO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 43
Empresas activas: 34
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE ROIG ALFONSO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMIM TILES SPAIN SL | Administrador Unico | 11/01/2024 | |
ASCALE ELITE SL | Administrador Unico | 25/10/2023 | |
ASCALE TECH SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
GOETAN CERAMICA SL | Administrador Unico | 21/07/2023 | |
ESPAI COMERCIAL VILA-REAL SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
SALLICRA SL | Administrador Unico | 14/12/2021 | |
SALLICRA SL | Socio Unico | 14/12/2021 | |
SERVIKER 1 SL | Administrador Unico | 13/10/2021 | |
SOCIEDAD MINERA DE MATERIALES CERAMICOS SL | Administrador Unico | 13/10/2021 | |
ATOMIZADAS DE ALCORA SA | Administrador Unico | 13/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROIG ALFONSO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG ALFONSO FERNANDO
Empresa: ARCILLAS ATOMIZADAS SA
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2780, I/A 65 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-12
Empresa: ACRILATOS SA
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 15980, I/A 31 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-12
Empresa: SAMIM TILES SPAIN SL
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826, L 1386, F 124, S 8, H CS 43599, I/A 8 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-12
Empresa: ENERGIA CERAMICA SL
Consejero
- Aparici Bartoll Javier
- Roig Alfonso Fernando
Presidente
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380, L 943, F 12, S 8, H CS 25195, I/A 23 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Administrador Mancomunado
- Cifre Nebot Jose Rafael
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651, L 1213, F 132, S 8, H CS 36677, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-12
Empresa: ASCALE ELITE SL
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 1471, F 151, S 8, H CS 47099, I/A 1 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-12
Empresa: BEST SURFACE SL
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775, L 1336, F 28, S 8, H CS 41535, I/A 13 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-12
Empresa: GOETAN CERAMICA SL
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731, L 1292, F 210, S 8, H CS 40003, I/A 14 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-12
Empresa: KERAMIC IBERICA 1 SL
Liquidador
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 744, F 97, S 8, H CS 21063, I/A 20 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-12
Empresa: KERAMIC IBERICA 1 SL
Administrador Unico
- Roig Alfonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 744, F 97, S 8, H CS 21063, I/A 20 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-12
VER MAS ACTOS
Información de ROIG ALFONSO FERNANDO
Mostramos los datos de ROIG ALFONSO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG ALFONSO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos