PASCUAL AGUILERA SL
Municipio La Muela
Provincia Zaragoza
Razón Social PASCUAL AGUILERA SL
CIF B50362771
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Teléfono 97 614 16 30
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Isla Gomez Enrique
Propietario Aguilera Ayuso Silvia
ORGANIGRAMA DE PASCUAL AGUILERA SL
VINCULACIONES DE PASCUAL AGUILERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASCUAL AGUILERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Isla Gomez Enrique | Administrador Unico | 25/05/2022 | |
Aguilera Ayuso Silvia | Socio Unico | 07/03/2018 | |
Isla Gomez Enrique | Apoderado | 23/03/2016 |
ACTOS BORME DE PASCUAL AGUILERA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 13 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 13 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-50
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 12 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 17º.- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. El cargo de Administrador será gratuito.".
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 11 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 11 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 11 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 11 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 102, S 8, H Z 855, I/A 10 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-50
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:24/07/2014
Número Procedimiento Concursal:297/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2365
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-855
Inscripción:
9
Fecha Inscripción15/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 102, S 8, H Z 855, I/A 9 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PASCUAL AGUILERA SL
Nif:B50362771
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:20/04/2015
Número Procedimiento Concursal:297/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2365
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-855
Inscripción:
9
Fecha Inscripción15/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 102, S 8, H Z 855, I/A 9 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-50