AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN
Informe ejecutivo de AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENDACE SL | Administrador Unico | 08/11/2016 | 25/05/2022 |
PASCUAL AGUILERA SL | Administrador Unico | 08/11/2016 | 25/05/2022 |
PASCUAL AGUILERA SL | Socio Unico | 08/11/2016 | 07/03/2018 |
AGENDACE SL | Socio Unico | 08/11/2016 | 07/03/2018 |
PASCUAL AGUILERA SL | Administrador Solidario | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN
Empresa: PASCUAL AGUILERA SL
Administrador Unico
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 13 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-50
Empresa: AGENDACE SL
Administrador Unico
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 175, S 8, H Z 15440, I/A 12 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-50
Empresa: AGENDACE SL
Administrador Unico
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 174, S 8, H Z 15440, I/A 9 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Empresa: AGENDACE SL
Nuevo Socio Único
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 174, S 8, H Z 15440, I/A 9 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Empresa: PASCUAL AGUILERA SL
Administrador Unico
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 11 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Empresa: PASCUAL AGUILERA SL
Socio Único
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 103, S 8, H Z 855, I/A 11 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Empresa: PASCUAL AGUILERA SL
Administrador Solidario
- Aguilera Arcos Pascual
- Ayuso Viejo Maria Jesus Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 101, S 8, H Z 855, I/A 7 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-50
Información de AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN
Mostramos los datos de AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO VIEJO MARIA JESUS CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos