PARVEBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Playa del Rompido, 36
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social PARVEBAL SL
CIF B82727603
Capital Social 144000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PARVEBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARVEBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balbuena Jusdado Jose Manuel | Apoderado | 12/12/2011 | 25/09/2020 |
Balbuena Jusdado Jose Manuel | Administrador Solidario | 26/11/2012 | 25/09/2020 |
Balbuena Jusdado Jose Manuel | Liquidador | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
Gomez Gomez Begoña | Administrador Solidario | 25/09/2020 | |
Vega Vela Maria Beatriz | Administrador Solidario | 25/09/2020 | |
Pardo Romano Jesus | Administrador Solidario | 26/11/2012 |
ACTOS BORME DE PARVEBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Capital Anterior: | 396.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 252.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 144.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 63,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 97, S 8, H M 261976, I/A 4 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 97, S 8, H M 261976, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 97, S 8, H M 261976, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 94, S 8, H M 261976, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28