BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARVEBAL SL | Apoderado | 12/12/2011 | 25/09/2020 |
PARVEBAL SL | Administrador Solidario | 26/11/2012 | 25/09/2020 |
PARVEBAL SL | Liquidador | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
INVERSIONES Y PROMOCIONES BALVEGO SL | Administrador Solidario | 20/11/2014 | |
BALBUENA & MORENO SLL | Administrador Unico | 03/06/2009 | |
BALBUENA & MORENO SLL | Liquidador | 03/06/2009 | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL
Empresa: PARVEBAL SL
Liquidador
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: PARVEBAL SL
Apoderado
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: PARVEBAL SL
Administrador Solidario
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
- Gomez Gomez Begoña
- Vega Vela Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 98, S 8, H M 261976, I/A 5 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: INVERSIONES Y PROMOCIONES BALVEGO SL
Administrador Solidario
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15910 , F 172, S 8, H M 268923, I/A 7 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: PARVEBAL SL
Administrador Solidario
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 97, S 8, H M 261976, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: PARVEBAL SL
Apoderado
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 94, S 8, H M 261976, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: BALBUENA & MORENO SLL
Liquidador
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17243 , F 158, S 8, H M 295558, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-28
Empresa: BALBUENA & MORENO SLL
Administrador Unico
- Balbuena Jusdado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17243 , F 158, S 8, H M 295558, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-28
Información de BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALBUENA JUSDADO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos