PARCESUR SL - EXTINGUIDA
Razón Social PARCESUR SL
Capital Social 269696.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- PARCESUR SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CARPI 2 SL
VINCULACIONES DE PARCESUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARCESUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arellano Millan Juan | Representante | 13/05/2013 | 22/07/2024 |
CARPI 2 SL | Administrador Unico | 08/01/2013 | 22/07/2024 |
Gil Lopez Valentin | Apoderado | 13/05/2013 | 22/07/2024 |
Arellano Millan Jose Luis | Representante | 08/01/2013 | 13/05/2013 |
ACTOS BORME DE PARCESUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 37230, I/A 18 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 37230, I/A 18 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 131, S 8, H M 37230, I/A 17 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Capital Anterior: | 268.647,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.049,00 | Euros |
Capital Actual: | 269.696,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 131, S 8, H M 37230, I/A 17 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: PARCESUR SA
- Otras modificaciones estatutarias: rgo. Nueva redacción de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 127, S 8, H M 37230, I/A 16 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: PARCESUR SA
Capital Anterior: | 268.652,41 | Euros |
Disminución de capital | 5,41 | Euros |
Capital Actual: | 268.647,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 127, S 8, H M 37230, I/A 16 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: PARCESUR SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 127, S 8, H M 37230, I/A 16 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: PARCESUR SA
- Denominación y forma adoptada: PARCESUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 127, S 8, H M 37230, I/A 16 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: PARCESUR SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 127, S 8, H M 37230, I/A 15 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Empresa: PARCESUR SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 126, S 8, H M 37230, I/A 14 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28