PANS GRANIER BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Macia, 79
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PANS GRANIER BARCELONA SL
CIF B65716367
Capital Social 800000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Conde Jimenez Juan Pedro
VINCULACIONES DE PANS GRANIER BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANS GRANIER BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Jimenez Juan Pedro | Administrador Unico | 27/07/2017 | 03/01/2018 |
Conde Jimenez Juan Pedro | Presidente | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
Conde Jimenez Juan Pedro | Consejero | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
Conde Jimenez Juan Pedro | Consejero Delegado | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
Conde Jimenez Miguel Angel | REPR.143 RRM | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
CONSUPAN SL | Consejero | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
INVERSIONES LEZKUR SL | Consejero | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
Lopez Ezcurdia Jon | REPR.143 RRM | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
Lopez Ezcurdia Jose Luis | Secretario | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
Lopez Ezcurdia Jose Luis | Consejero | 02/07/2012 | 27/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PANS GRANIER BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 134, S 8, H B 416898, I/A 6 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: CONSUPAN S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 133, S 8, H B 416898, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Capital Anterior: | 1.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 800.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 133, S 8, H B 416898, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 133, S 8, H B 416898, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 133, S 8, H B 416898, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 132, S 8, H B 416898, I/A 3 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 132, S 8, H B 416898, I/A 3 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 996.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33.122,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 131, S 8, H B 416898, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 130, S 8, H B 416898, I/A 1 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
Dirección:AV FRANCESC MACIA Num.79 (VILANOVA I LA GELTRU)
Comienzo de operaciones:16/01/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA PRODUCCION,FABRICACION,COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION Y COMPRAVENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PAN Y PRODUCTOS DE BOLLERIA,PASTELERIA,Y CAFETERIA.COMERCIALIZACION,DE MAQUINARIA PARA ELABORACION DE PAN,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 130, S 8, H B 416898, I/A 1 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08