INVERSIONES LEZKUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diaz de Haro Maria, 10
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social INVERSIONES LEZKUR SL
CIF B95668919
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 05/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Ezcurdia Jose Luis
VINCULACIONES DE INVERSIONES LEZKUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LEZKUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Luis Lopez Ezcurdia | Administrador Unico | 16/12/2011 | 08/06/2018 |
Lopez Ezcurdia Jose Luis | Liquidador | 08/06/2018 | 08/06/2018 |
Lopez Ezcurdia Jose Luis | Administrador Unico | 08/06/2018 | |
Lopez Ezcurdia Jose Luis | Socio Unico | 16/12/2011 | 08/06/2018 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES LEZKUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 150, S 8, H BI 59486, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 150, S 8, H BI 59486, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 150, S 8, H BI 59486, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 150, S 8, H BI 59486, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 145, S 8, H BI 59486, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 145, S 8, H BI 59486, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48
Dirección:C/ MARIA DIAZ DE HARO 10 6&PLANTA (BILBAO)
Comienzo de operaciones:05/12/11
Capital:400.000,00 Euros
Objeto social:promocion de empresas, mediante suscripción, adquisición y venta de participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 145, S 8, H BI 59486, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48