PANIJU ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valenzuela, 6
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PANIJU ESPAÑA SL
CIF B87190781
Capital Social 937128.0 Euros
Fecha de Constitución 14/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PANIJU ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANIJU ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chediak Brinkmann Juan Fernando | Liquidador | 22/08/2022 | 23/02/2023 |
Lopez Landaburu Alicia | Apoderado | 17/07/2020 | 23/02/2023 |
Merodio Carli Maria Valeria | Apoderado | 20/09/2017 | 23/02/2023 |
Quintanilla Sanchez Villacañas Gonzalo | Apoderado | 24/06/2020 | 23/02/2023 |
Chediak Brinkmann Juan Fernando | Administrador Unico | 27/01/2015 | 22/08/2022 |
De La Calle Armesto David | Apoderado | 19/04/2017 | 20/09/2017 |
Ripoll Canesa Maria Inmaculada | Apoderado | 08/04/2015 | 20/09/2017 |
Chediak Brinkmann Juan Fernando | Socio Unico | 27/01/2015 | 16/12/2015 |
ACTOS BORME DE PANIJU ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 167, S 8, H M 594749, I/A 14 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 167, S 8, H M 594749, I/A 13 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 167, S 8, H M 594749, I/A 13 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 167, S 8, H M 594749, I/A 13 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 166, S 8, H M 594749, I/A 12 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Capital Anterior: | 99.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 838.122,00 | Euros |
Capital Actual: | 937.128,00 | Euros |
Porcentaje: | 846,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 166, S 8, H M 594749, I/A 11 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 165, S 8, H M 594749, I/A 10 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
- C/ VALENZUELA, 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 165, S 8, H M 594749, I/A 9 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 164, S 8, H M 594749, I/A 8 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 164, S 8, H M 594749, I/A 8 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28