CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO
Informe ejecutivo de CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIJU ESPAÑA SL | Liquidador | 22/08/2022 | 23/02/2023 |
PANIJU ESPAÑA SL | Administrador Unico | 27/01/2015 | 22/08/2022 |
PANIJU ESPAÑA SL | Socio Unico | 27/01/2015 | 16/12/2015 |
VINCULACIONES DE CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO
Empresa: PANIJU ESPAÑA SL
Liquidador
- Chediak Brinkmann Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 167, S 8, H M 594749, I/A 13 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Empresa: PANIJU ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Chediak Brinkmann Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 167, S 8, H M 594749, I/A 13 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Empresa: PANIJU ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Chediak Brinkmann Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 160, S 8, H M 594749, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: PANIJU ESPAÑA SL
Socio Único
- Chediak Brinkmann Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 160, S 8, H M 594749, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Información de CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO
Mostramos los datos de CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos