PANAKIS INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Antonio de Leyva, 19
Código Postal 50011
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social PANAKIS INSTALACIONES SL
CIF B99085680
Fecha de Constitución 22/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Del Fresno Garicano Roberto
VINCULACIONES DE PANAKIS INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANAKIS INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Fresno Garicano Roberto | Socio Unico | 15/10/2020 | 24/08/2022 |
Martin Borau Lorenzo Jose | Liquidador | 28/06/2022 | 24/08/2022 |
Lahilla Salvador Jose-miguel | Administrador Unico | 15/10/2020 | 28/06/2022 |
Del Fresno Garicano Roberto | Administrador Solidario | 11/10/2018 | 15/10/2020 |
Leciñena Garicano Martin | Administrador Solidario | 11/10/2018 | 15/10/2020 |
Del Fresno Garicano Roberto | Administrador Unico | 11/10/2018 |
ACTOS BORME DE PANAKIS INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 5 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 4 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 4 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 4 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 65, S 8, H Z 39782, I/A 2 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 65, S 8, H Z 39782, I/A 2 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50