DEL FRESNO GARICANO ROBERTO
Informe ejecutivo de DEL FRESNO GARICANO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL FRESNO GARICANO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVING IN THE SEA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/11/2023 |
VINCULACIONES DE DEL FRESNO GARICANO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL FRESNO GARICANO ROBERTO
Empresa: LIVING IN THE SEA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Del Fresno Garicano Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4692 , F 1, S 8, H Z 73152, I/A 1 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-50
Empresa: LIVING EARTH IBERICA SL
Nuevo Socio Único
- Del Fresno Garicano Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 126, S 8, H Z 63887, I/A 4 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-50
Empresa: PANAKIS INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Del Fresno Garicano Roberto
- Leciñena Garicano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Empresa: PANAKIS INSTALACIONES SL
Socio Único
- Del Fresno Garicano Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 66, S 8, H Z 39782, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Empresa: PANAKIS INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Del Fresno Garicano Roberto
- Leciñena Garicano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 65, S 8, H Z 39782, I/A 2 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Empresa: PANAKIS INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Del Fresno Garicano Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 65, S 8, H Z 39782, I/A 2 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Empresa: ARTIGAS OLIVER SL
Administrador Unico
- Del Fresno Garicano Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 9, S 8, H Z 38434, I/A 2 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-50
Empresa: PANAKIS LOG SL
Administrador Unico
- Del Fresno Garicano Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 151, S 8, H Z 40748, I/A B (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-50
Información de DEL FRESNO GARICANO ROBERTO
Mostramos los datos de DEL FRESNO GARICANO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL FRESNO GARICANO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos