RUYAL 13 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Canteros, 60
Código Postal 28412
Municipio El Boalo
Provincia Madrid
Razón Social RUYAL 13 SL
CIF B85230019
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 05/10/2007
Nombres Anteriores
- PAMPA GESTION SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RUYAL 13 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUYAL 13 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lahoz Robres Arturo | Liquidador | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
Lahoz Robres Arturo Florencio | Administrador Unico | 10/10/2011 | 28/02/2018 |
Rodriguez Ciudad Maria Del Pilar | Apoderado | 13/10/2011 | 28/02/2018 |
Delgado Daniel-gustavo | Administrador Mancomunado | 10/10/2011 | |
Simone Leonardo-esteban | Administrador Mancomunado | 10/10/2011 |
ACTOS BORME DE RUYAL 13 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 74, S 8, H M 446287, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 74, S 8, H M 446287, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 74, S 8, H M 446287, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 74, S 8, H M 446287, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 73, S 8, H M 446287, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: PAMPA GESTION SL
- C/ JOSE ANTONIO 60 4 - CERCEDA (BOALO (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 72, S 8, H M 446287, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: PAMPA GESTION SL
- RUYAL 13 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 72, S 8, H M 446287, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: PAMPA GESTION SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 72, S 8, H M 446287, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: PAMPA GESTION SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 72, S 8, H M 446287, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: PAMPA GESTION SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 72, S 8, H M 446287, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28