PALINA DE MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Apuntadors, 14
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social PALINA DE MALLORCA SL
CIF B57017907
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Wolffer Lups Marc Nikolaus
VINCULACIONES DE PALINA DE MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALINA DE MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellapart Heine Alejandro | Apoderado Solidario | 07/08/2015 | |
Bockle Christoph | Liquidador | 07/08/2015 | 07/08/2015 |
Bockle Christoph | Administrador Unico | 30/04/2013 | 07/08/2015 |
Mateu Martinez Ana Maria | Apoderado | 07/08/2015 | |
Wolfer Lups Marc- Nikolaus | Apoderado Solidario | 07/08/2015 | |
Wolffer Carolin | Apoderado | 07/08/2015 | |
Wolffer Lups Marc Nikolaus | Socio único | 07/08/2015 | |
Wolffer Lups Marc Nikolaus | Socio Unico | 12/07/2011 | 07/08/2015 |
Wolffer Lups Marc Nikolaus | Administrador Unico | 30/04/2013 |
ACTOS BORME DE PALINA DE MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 60, S 8, H PM 35433, I/A 17 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 60, S 8, H PM 35433, I/A 17 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 60, S 8, H PM 35433, I/A 17 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 60, S 8, H PM 35433, I/A 17 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 60, S 8, H PM 35433, I/A 17 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 59, S 8, H PM 35433, I/A 16 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 59, S 8, H PM 35433, I/A 16 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 59, S 8, H PM 35433, I/A 15 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-137-07