PALFIVE TEAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arcos de la Frontera, 27
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALFIVE TEAM SL
CIF B85707271
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 26/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PALFIVE TEAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALFIVE TEAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puente Perez-villamil Santiago | Administrador Unico | 16/02/2012 | 11/06/2019 |
Puente Perez-villamil Santiago | Liquidador | 11/06/2019 | 11/06/2019 |
Puente Arana Santiago | Administrador Unico | 26/10/2011 | 16/02/2012 |
Perez-villamil Moreno Paloma | Administrador Unico | 17/06/2009 | 26/10/2011 |
ACTOS BORME DE PALFIVE TEAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 3 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 3 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 25, S 8, H M 482454, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 25, S 8, H M 482454, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 23, S 8, H M 482454, I/A 1 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28