PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO
Informe ejecutivo de PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMBC BANK EU AG | Representante | 18/03/2019 |
VINCULACIONES DE PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO
R.L.C.Perma.
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 101, S 8, H M 587039, I/A 3 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: PALFIVE TEAM SL
Liquidador
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: PALFIVE TEAM SL
Administrador Unico
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: SMBC BANK EU AG
Representante
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38915 , F 90, S 8, H M 691611, I/A 1 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
R.L.C.Perma.
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 95, S 8, H M 587039, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Consejero
Representante
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24930 , F 85, S 8, H M 343460, I/A 32 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Consejero
Representante
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24930 , F 83, S 8, H M 343460, I/A 29 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Empresa: PALFIVE TEAM SL
Administrador Unico
- Puente Perez-villamil Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 26, S 8, H M 482454, I/A 3 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Información de PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO
Mostramos los datos de PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE PEREZ-VILLAMIL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos