PAISAJE IBERICO DE HUMERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social PAISAJE IBERICO DE HUMERA SL
CIF B82512104
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PAISAJE IBERICO DE HUMERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAISAJE IBERICO DE HUMERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Castro Alberto | Liquidador | 26/10/2020 | 26/10/2020 |
Gonzalez Castro Alberto | Administrador Unico | 03/12/2013 | 26/10/2020 |
Gonzalez Castro Manuel | Apoderado | 17/12/2013 | 26/10/2020 |
Gonzalez Castro Alberto | Administrador Solidario | 03/12/2013 | |
Gonzalez Hernandez Alberto | Administrador Solidario | 03/12/2013 |
ACTOS BORME DE PAISAJE IBERICO DE HUMERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 164, S 8, H M 247704, I/A 4 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 164, S 8, H M 247704, I/A 4 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 164, S 8, H M 247704, I/A 4 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 164, S 8, H M 247704, I/A 4 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 164, S 8, H M 247704, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 163, S 8, H M 247704, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 163, S 8, H M 247704, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14887 , F 163, S 8, H M 247704, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28