PADUARLI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lazaro Cardenas, 9
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PADUARLI SL
CIF B62423702
Capital Social 127130.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único RETSA NEGOCIOS SL
VINCULACIONES DE PADUARLI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADUARLI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuso Moragas Nicolas | REPR.143 RRM | 13/05/2014 | 15/06/2015 |
Ayuso Moragas Nicolas | Apoderado | 21/06/2011 | 15/06/2015 |
Lopez Alonso Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 13/06/2013 | 15/06/2015 |
Lopez Alonso Jose Luis | Apoderado Solidario | 13/06/2013 | 15/06/2015 |
RETSA NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 13/05/2014 | 15/06/2015 |
AEDRA CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/06/2013 | 13/05/2014 |
Ayuso Moragas Nicolas | REPR.143 RRM | 13/06/2013 | 13/05/2014 |
AEDRA CONSULTING SL | Consejero | 13/06/2013 | |
Ayuso Piqueras Jose Luis | Presidente | 13/06/2013 | |
Ayuso Piqueras Jose Luis | Consejero | 13/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PADUARLI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 9, S 8, H B 222593, I/A 20 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 9, S 8, H B 222593, I/A 19 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 9, S 8, H B 222593, I/A 19 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 12 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE NOVIEMBRE Y FINALIZANDO EL 31 DE OCTUBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 9, S 8, H B 222593, I/A 18 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 8, S 8, H B 222593, I/A 17 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 8, S 8, H B 222593, I/A 16 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 8, S 8, H B 222593, I/A 16 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-08
- CL LAZARO CARDENAS Num.9 P.BA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 7, S 8, H B 222593, I/A 15 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 5, S 8, H B 222593, I/A 14 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08