RETSA NEGOCIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lazaro Cardenas, 9
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RETSA NEGOCIOS SL
CIF B61729869
Capital Social 3000000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ASTER INVEST SL
VINCULACIONES DE RETSA NEGOCIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RETSA NEGOCIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTER INVEST SL | Administrador Unico | 09/05/2013 | 11/04/2016 |
Ayuso Moragas Nicolas | REPR.143 RRM | 09/05/2013 | 11/04/2016 |
Ayuso Moragas Nicolas | Apoderado | 21/06/2011 | 11/04/2016 |
Lopez Alonso Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 13/06/2013 | 11/04/2016 |
Lopez Alonso Jose Luis | Apoderado Solidario | 13/06/2013 | 11/04/2016 |
ARDEA SL | Consejero | 09/05/2013 | |
Ayuso Piqueras Jose Luis | Presidente | 09/05/2013 | |
Ayuso Piqueras Jose Luis | Consejero | 09/05/2013 | |
Ayuso Piqueras Jose Luis | Consejero Delegado | 09/05/2013 | |
Ayuso Piqueras Jose Luis | REPR.143 RRM | 09/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RETSA NEGOCIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 225, S 8, H B 184520, I/A 19 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: ASTER INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 225, S 8, H B 184520, I/A 18 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-08
Capital Anterior: | 3.164.070,00 | Euros |
Disminución de capital | 164.070,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 225, S 8, H B 184520, I/A 17 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
- Sociedades absorbidas: PENTA BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 222, S 8, H B 184520, I/A 16 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
- Absorbidas: PENTA BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/02/2014)
CVE: BORME-B-2014-45-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.14.- FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE NOVIEMBRE Y FINALIZANDO EL 31 DE OCTUBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 222, S 8, H B 184520, I/A 15 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 221, S 8, H B 184520, I/A 14 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 221, S 8, H B 184520, I/A 13 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 221, S 8, H B 184520, I/A 13 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
- CL LAZARO CARDENAS Num.9 P.BA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 220, S 8, H B 184520, I/A 12 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08