PADEL CLUB CASTELLON SL - EXTINGUIDA
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social PADEL CLUB CASTELLON SL
CIF B12780490
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PADEL CLUB CASTELLON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADEL CLUB CASTELLON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armengot Falco Manuel | Consejero Delegado Solidario | 02/12/2013 | |
Armengot Falco Manuel | Presidente | 02/12/2013 | |
Armengot Falco Manuel | Consejero | 02/12/2013 | |
Armengot Falco Manuel | Liquidador | 02/12/2013 | 02/12/2013 |
Casaña Gomez Jose Vicente | Secretario | 15/02/2010 | 02/12/2013 |
Casaña Gomez Jose Vicente | Consejero Delegado Solidario | 02/12/2013 | |
Casaña Gomez Jose Vicente | Consejero | 02/12/2013 | |
YIELD COIN SA | Consejero | 15/02/2010 | 02/12/2013 |
Badenes Gomez Cristobal Juan | Consejero Delegado Solidario | 15/02/2010 | |
Badenes Gomez Cristobal Juan | Consejero | 15/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PADEL CLUB CASTELLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 190, S 8, H CS 29428, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 190, S 8, H CS 29428, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 190, S 8, H CS 29428, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 190, S 8, H CS 29428, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 13º de los Estatutos. Modificado el artículo 15º de los Estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 189, S 8, H CS 29428, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-12
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 189, S 8, H CS 29428, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-12
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 189, S 8, H CS 29428, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-4-12