ARMENGOT FALCO MANUEL
Informe ejecutivo de ARMENGOT FALCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARMENGOT FALCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTICA CONSULTORIA Y FORMACION SL | Administrador Unico | 01/03/2012 | 27/10/2014 |
ATLANTICA CONSULTORIA Y FORMACION SL | Liquidador | 27/10/2014 | 27/10/2014 |
PADEL CLUB CASTELLON SL | Consejero Delegado Solidario | 02/12/2013 | |
PADEL CLUB CASTELLON SL | Presidente | 02/12/2013 | |
PADEL CLUB CASTELLON SL | Consejero | 02/12/2013 | |
PADEL CLUB CASTELLON SL | Liquidador | 02/12/2013 | 02/12/2013 |
ATLANTICA DE GESTION Y CONSULTORA SL | Administrador Unico | 05/04/2011 | 01/08/2012 |
TECNOLOGIAS RENOVABLES CASTELLON SL | Administrador Solidario | 12/05/2009 | |
TECNOLOGIAS RENOVABLES CASTELLON SL | Liquidador Solidario | 12/05/2009 | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE ARMENGOT FALCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENGOT FALCO MANUEL
Empresa: ATLANTICA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Liquidador
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586, L 1148, F 174, S 8, H CS 33979, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-12
Empresa: ATLANTICA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586, L 1148, F 174, S 8, H CS 33979, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-12
Empresa: PADEL CLUB CASTELLON SL
Liquidador
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 190, S 8, H CS 29428, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
Empresa: PADEL CLUB CASTELLON SL
Consejero Delegado Solidario
- Armengot Falco Manuel
- Casaña Gomez Jose Vicente
Consejero
- Armengot Falco Manuel
- Casaña Gomez Jose Vicente
- YIELD COIN SA
Presidente
- Armengot Falco Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 1014, F 190, S 8, H CS 29428, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
Empresa: ATLANTICA DE GESTION Y CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543, L 1105, F 161, S 8, H CS 32306, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-12
Empresa: ATLANTICA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586, L 1148, F 174, S 8, H CS 33979, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-12
Empresa: ATLANTICA DE GESTION Y CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543, L 1105, F 161, S 8, H CS 32306, I/A 4 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-12
Empresa: TECNOLOGIAS RENOVABLES CASTELLON SL
Liquidador Solidario
- Armengot Falco Manuel
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330, L 893, F 95, S 8, H CS 25642, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-12
Empresa: TECNOLOGIAS RENOVABLES CASTELLON SL
Administrador Solidario
- Agost Ramon Miguel
- Armengot Falco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330, L 893, F 95, S 8, H CS 25642, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-12
Información de ARMENGOT FALCO MANUEL
Mostramos los datos de ARMENGOT FALCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENGOT FALCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos