PABRU INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lluis Vives, 17
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PABRU INVEST SL
CIF B55222244
Capital Social 150000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/12/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PABRU INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PABRU INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Jose Maria | Liquidador | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
Alvarez Fernandez Jose Maria | Administrador Solidario | 29/03/2022 | |
Alvarez Fernandez Miguel Angel | Liquidador | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
Alvarez Fernandez Miguel Angel | Administrador Solidario | 29/03/2022 | |
Alvarez Fernandez Sandra | Administrador Solidario | 29/03/2022 | |
Alvarez Fernandez Sandra | Liquidador | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
Jose Maria Alvarez Fernandez | Administrador Solidario | 09/08/2017 | 29/03/2022 |
Miguel Angel Alvarez Fernandez | Administrador Solidario | 09/08/2017 | 29/03/2022 |
Sandra Alvarez Fernandez | Administrador Solidario | 09/08/2017 | 29/03/2022 |
Julian Maria Fauria Ribas | Administrador Unico | 09/01/2015 | 09/08/2017 |
ACTOS BORME DE PABRU INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 148, S 8, H B 509481, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 148, S 8, H B 509481, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 148, S 8, H B 509481, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 147.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 147, S 8, H B 509481, I/A 4 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
- CL LLUIS VIVES Num.17 P.BJ PTA.1 (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 147, S 8, H B 509481, I/A 3 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 92, S 8, H GI 57672, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 92, S 8, H GI 57672, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 92, S 8, H GI 57672, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 91, S 8, H GI 57672, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-17
Dirección:AVDA MARE DE DEU DE GRACIA 10 - URBANIZACION CONDA (LLORET DE MAR)
Comienzo de operaciones:18/12/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación en la compraventa de todo tipo de productos textiles o de cualquier clase tanto al por menor como al por mayor. La compra de terrenos y solares, su parcelación, edificación o construcción y la venta de solares, pisos, apartamentos, chalets o trasteros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 91, S 8, H GI 57672, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-17