ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTICUS ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 01/12/2020 | |
VILOR INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado Solidario | 13/12/2019 | |
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y CONSERVACION SL | Apoderado Solidario | 13/12/2019 | |
PROGRESA INSTALACIONES GENERALES SL | Socio Unico | 20/02/2019 | |
PROGRESA INSTALACIONES GENERALES SL | Administrador Unico | 20/02/2019 | |
PANGOO SL | Administrador Solidario | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: PABRU INVEST SL
Liquidador
- Alvarez Fernandez Jose Maria
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Alvarez Fernandez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 148, S 8, H B 509481, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: PABRU INVEST SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Jose Maria
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Alvarez Fernandez Sandra
Liquidador
- Alvarez Fernandez Jose Maria
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Alvarez Fernandez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 148, S 8, H B 509481, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: CENTICUS ASOCIADOS SLP
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Fernandez Fernandez Ruben
- Perez Martinez Maria Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 30, S 8, H AS 56968, I/A 3 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-33
Empresa: CENTICUS ASOCIADOS SLP
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Fernandez Fernandez Ruben
- Perez Martinez Maria Lorena
Soc.Prof.
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Matador Aguilera Andrea
- Parrondo Rodriguez Silvia
- Perez Martinez Maria Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 23, S 8, H AS 56968, I/A 1 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-33
Empresa: CONTRATAS VILOR SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10529, L 7810, F 27, S 8, H V 93821, I/A 12 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-46
Apoderado Solidario
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Catalan Gonzalez Miguel Andres
- Del Cotillo Contri Jose Pablo
- Fernandez Calzado Alfredo
- Jimenez Roman Pablo
- Solar Alonso Victor Ignacio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 114, S 8, H V 139803, I/A 7 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-46
Empresa: PROGRESA INSTALACIONES GENERALES SL
Administrador Unico
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38691 , F 144, S 8, H M 687989, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: PROGRESA INSTALACIONES GENERALES SL
Socio Único
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38691 , F 144, S 8, H M 687989, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: AXIÑA OBRAS Y PROYECTOS SA
Consejero Delegado
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
Consejero
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Osorio Varela Alfredo
- Sanchez-orozco Lopez Maria Delfina
Liquidador
Presidente
Secretario
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 74, S 8, H C 36291, I/A 3 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-15
Empresa: PANGOO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Miguel Angel
- Junte Zhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45993 , F 105, S 8, H B 506243, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos