P&T SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social P&T SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
CIF B91743245
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 22/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NITERMA INVESTMENTS SL
Propietario NITERMA INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE P&T SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P&T SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Herrero Fernando Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2019 | 14/03/2022 |
Bettscheider Roland Josef | Apoderado Solidario | 30/03/2010 | 14/03/2022 |
Garcia Monzon Alonso Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2019 | 14/03/2022 |
Guinot Barona Pablo | Representante | 23/01/2019 | 14/03/2022 |
Guinot Barona Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2019 | 14/03/2022 |
Montero Bueno Miguel | Apoderado Solidario | 30/03/2010 | 14/03/2022 |
NITERMA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 23/01/2019 | 14/03/2022 |
NITERMA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 23/01/2019 | 14/03/2022 |
Pocklington Vicente Ana | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2019 | 14/03/2022 |
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/01/2016 | 14/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE P&T SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41217 , F 96, S 8, H M 662067, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41217 , F 96, S 8, H M 662067, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-3 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-5 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-9 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-6 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-18 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-4 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-11 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-12 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-17 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-16 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-14 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-15 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-7 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-2 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-20 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-19 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-1 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS -8 SL
- Sociedades absorbidas: MYSOLAR PROYECTOS-13 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 143, S 8, H M 662067, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 140, S 8, H M 662067, I/A 4 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
- AVDA DE BRUSELAS 13 1º C (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 140, S 8, H M 662067, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 140, S 8, H M 662067, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 140, S 8, H M 662067, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 140, S 8, H M 662067, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 140, S 8, H M 662067, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- AVDA DE BRUSELAS 13 - EDIFICIO AMERICA, PISO 1º, P (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37084 , F 139, S 8, H M 662067, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28