MYSOLAR PROYECTOS-2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MYSOLAR PROYECTOS-2 SL
CIF B91570937
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 23/06/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario NITERMA INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE MYSOLAR PROYECTOS-2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MYSOLAR PROYECTOS-2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bettscheider Roland Josef | Apoderado Solidario | 30/03/2010 | 12/01/2021 |
Guinot Barona Pablo | Representante | 23/01/2019 | 12/01/2021 |
Montero Bueno Miguel | Apoderado Solidario | 30/03/2010 | 12/01/2021 |
NITERMA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 23/01/2019 | 12/01/2021 |
NITERMA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 23/01/2019 | 12/01/2021 |
Triodos Investment Management Bv | Apoderado | 04/06/2009 | 12/01/2021 |
Barrueco Gonzalez Raul | Representante | 23/01/2019 | |
DIF MANAGEMENT FRANCE SAL | Administrador Mancomunado | 08/04/2014 | 23/01/2019 |
Triodos Investment Management Bv | Administrador Mancomunado | 02/06/2009 | 23/01/2019 |
TRIODOS SICAV II - TRIODOS RENEWABLES EUROPE FUND | Administrador Unico | 16/03/2010 | 23/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MYSOLAR PROYECTOS-2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 124, S 8, H M 648462, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 124, S 8, H M 648462, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 124, S 8, H M 648462, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 124, S 8, H M 648462, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- AVDA DE BRUSELAS 13 1º C (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 123, S 8, H M 648462, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 123, S 8, H M 648462, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 123, S 8, H M 648462, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 123, S 8, H M 648462, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 123, S 8, H M 648462, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- AVDA DE BRUSELAS 13 1º D - EDIFICIO AMERICA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36089 , F 123, S 8, H M 648462, I/A 2 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28