OZABOT SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 40
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social OZABOT SL
CIF B95705224
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 28/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ochoa Crespo Angel Manuel
VINCULACIONES DE OZABOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OZABOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ochoa Crespo Angel Manuel | Liquidador | 07/12/2018 | 07/12/2018 |
Ochoa Crespo Angel Manuel | Socio Unico | 08/01/2013 | 07/12/2018 |
Ochoa Crespo Angel Manuel | Administrador Unico | 08/01/2013 | 07/12/2018 |
ACTOS BORME DE OZABOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 9, S 8, H BI 61433, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 9, S 8, H BI 61433, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 9, S 8, H BI 61433, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 9, S 8, H BI 61433, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 8, S 8, H BI 61433, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 8, S 8, H BI 61433, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Dirección:C/ GRAN VIA Nº 40-3º (BILBAO)
Comienzo de operaciones:28/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Adquisición, cesión, tenencia y disfrute de títulos y valores mobiliarios.Intermediación en el asesoramiento de personas físicas y jurídicas, tanto fiscal como jurídico, laboral, mercantil e inmobiliario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 8, S 8, H BI 61433, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48