OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL
Informe ejecutivo de OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLOPAN SA | Miem.Com.Liq | 21/12/2021 | 25/11/2022 |
ISLOPAN SA | Liquidador Delegado | 21/12/2021 | 25/11/2022 |
ISLOPAN SA | Pres.Com.Liq | 21/12/2021 | 25/11/2022 |
ISLOPAN SA | Consejero | 29/11/2018 | 21/12/2021 |
ISLOPAN SA | Consejero Delegado | 29/11/2018 | 21/12/2021 |
ISLOPAN SA | Presidente | 29/11/2018 | 21/12/2021 |
OZABOT SL | Liquidador | 07/12/2018 | 07/12/2018 |
OZABOT SL | Socio Unico | 08/01/2013 | 07/12/2018 |
OZABOT SL | Administrador Unico | 08/01/2013 | 07/12/2018 |
VINCULACIONES DE OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL
Empresa: ISLOPAN SA
Liquidador Delegado
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Miem.Com.Liq
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Pres.Com.Liq
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 98, S 8, H BI 735,A , I/ 20 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-48
Empresa: ISLOPAN SA
Liquidador Delegado
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Miem.Com.Liq
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Pres.Com.Liq
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Secr.Com.Liq
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H BI 735,A , I/ 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-48
Empresa: ISLOPAN SA
Consejero Delegado
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Consejero
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Presidente
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H BI 735,A , I/ 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-48
Empresa: OZABOT SL
Liquidador
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 9, S 8, H BI 61433, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Empresa: OZABOT SL
Administrador Unico
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Liquidador
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 9, S 8, H BI 61433, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Empresa: ISLOPAN SA
Consejero Delegado
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Consejero
- Ochoa Crespo Angel Manuel
- Ochoa Crespo Juan Jose
- Ochoa Crespo Lorenzo
- Ochoa Crespo Maria Pilar
Presidente
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H BI 735,A , I/ 18 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-48
Empresa: OZABOT SL
Administrador Unico
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 8, S 8, H BI 61433, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Empresa: OZABOT SL
Socio Único
- Ochoa Crespo Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 8, S 8, H BI 61433, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Información de OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL
Mostramos los datos de OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCHOA CRESPO ANGEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos