OXINBIRIBIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco de Gainza, 21
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social OXINBIRIBIL SL
CIF B20636213
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OXINBIRIBIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXINBIRIBIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zarandona Alonso Javier | Liquidador | 15/06/2020 | 19/02/2021 |
Zarandona Alonso Javier | Administrador Solidario | 02/01/2013 | 15/06/2020 |
Zarandona Rodriguez Eduardo | Administrador Solidario | 02/01/2013 | 15/06/2020 |
Zarandona Rodriguez Eduardo | Administrador Unico | 02/01/2013 |
ACTOS BORME DE OXINBIRIBIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 11 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OXINBIRIBIL SL
Nif:B20636213
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:24/11/2020
Número Procedimiento Concursal:691/2020
Datos Registrales:
Tomo:
1705
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-14420
Inscripción:
11
Fecha Inscripción19/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 11 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OXINBIRIBIL SL
Nif:B20636213
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:24/11/2020
Número Procedimiento Concursal:691/2020
Datos Registrales:
Tomo:
1705
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-14420
Inscripción:
11
Fecha Inscripción19/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 11 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Organo de Administración y Representacion Alternativo. Duración cargo Administrador INDEFINIDA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 9 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 9 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 9 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20