ZARANDONA ALONSO JAVIER
Informe ejecutivo de ZARANDONA ALONSO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZARANDONA ALONSO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXINBIRIBIL SL | Liquidador | 15/06/2020 | 19/02/2021 |
INMOBILIARIA ETXE ALAYA SL | Administrador Unico | 02/01/2013 | 10/02/2021 |
INMOBILIARIA ETXE ALAYA SL | Liquidador | 10/02/2021 | 10/02/2021 |
OXINBIRIBIL SL | Administrador Solidario | 02/01/2013 | 15/06/2020 |
VINCULACIONES DE ZARANDONA ALONSO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARANDONA ALONSO JAVIER
Empresa: INMOBILIARIA ETXE ALAYA SL
Liquidador
- Zarandona Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 6, S 8, H SS 6855, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-20
Empresa: INMOBILIARIA ETXE ALAYA SL
Administrador Unico
- Zarandona Alonso Javier
Liquidador
- Zarandona Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 6, S 8, H SS 6855, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-20
Empresa: OXINBIRIBIL SL
Liquidador
- Zarandona Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
Empresa: OXINBIRIBIL SL
Administrador Solidario
- Zarandona Alonso Javier
- Zarandona Rodriguez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
Empresa: INMOBILIARIA ETXE ALAYA SL
Administrador Unico
- Zarandona Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 6, S 8, H SS 6855, I/A 6 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Empresa: OXINBIRIBIL SL
Administrador Solidario
- Zarandona Alonso Javier
- Zarandona Rodriguez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H SS 14420, I/A 9 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Información de ZARANDONA ALONSO JAVIER
Mostramos los datos de ZARANDONA ALONSO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARANDONA ALONSO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos