OXFA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Lombillo, 5
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OXFA SL
CIF B79016697
Actividad Educación primaria
Página Web www.colegiobrains.com
Nombres Anteriores
- OXFA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hita De Dios Maria
Auditor ESFERA 4 AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE OXFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESFERA 4 AUDITORES SLP | Auditor | 14/11/2011 | 26/08/2015 |
Hita De Dios Maria | Presidente | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Hita De Dios Maria | Consejero | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Sanchez Hita Alexandra | Secretario | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Sanchez Hita Alexandra | Consejero Delegado | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Sanchez Hita Alexandra | Consejero | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Sanchez Hita Cristian | Vicesecret. | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Sanchez Hita Cristian | Consejero | 18/02/2015 | 26/08/2015 |
Hita De Dios Maria | Presidente | 01/12/2011 | 18/02/2015 |
Hita De Dios Maria | Consejero | 01/12/2011 | 18/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OXFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 16, S 8, H M 117833, I/A 20 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 16, S 8, H M 117833, I/A 20 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Empresa: OXFA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 86, S 8, H M 117833, I/A 19 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: OXFA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 86, S 8, H M 117833, I/A 19 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: OXFA SA
- Denominación y forma adoptada: OXFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 86, S 8, H M 117833, I/A 19 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: OXFA SA
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 86, S 8, H M 117833, I/A 18 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: OXFA SA
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 86, S 8, H M 117833, I/A 18 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: OXFA SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 85, S 8, H M 117833, I/A 17 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28
Empresa: OXFA SA
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 18 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 85, S 8, H M 117833, I/A 16 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Empresa: OXFA SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7271 , F 83, S 8, H M 117833, I/A 15 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28