OTNIS BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cra Valldemossa, Km. 7.4
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social OTNIS BALEAR SL
CIF B07908551
Capital Social 493044.12 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OTNIS BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTNIS BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonet Escalera Juana Carmen | Apoderado | 29/01/2013 | 27/04/2018 |
Farrus Ribas Catalina Maria | Apoderado | 29/01/2013 | 27/04/2018 |
Farrus Sarrado Jacinto | Administrador Unico | 15/01/2013 | 27/04/2018 |
Bonet Escalera Juana Carmen | Administrador Unico | 01/02/2011 | 15/01/2013 |
Colaers Eric Jacques Rene | Administrador Unico | 01/02/2011 | |
Garcia Serrano Lorenzo | Apoderado | 20/08/2009 |
ACTOS BORME DE OTNIS BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 225, S 8, H PM 29915, I/A 24 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 225, S 8, H PM 29915, I/A 24 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 225, S 8, H PM 29915, I/A 24 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 225, S 8, H PM 29915, I/A 24 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-07
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 10º, APARTADO "RETRIBUCION": Se modifica dicho apartado con el fin de establecer retribución al órgano de administración, quedando el resto de los apartados del Artículo inalterados.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 224, S 8, H PM 29915, I/A 23 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 224, S 8, H PM 29915, I/A 22 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 223, S 8, H PM 29915, I/A 21 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 223, S 8, H PM 29915, I/A 20 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 223, S 8, H PM 29915, I/A 20 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-07
- Sociedades absorbidas: GRAUS BALEAR SL
- Sociedades absorbidas: CENT & MENT COMUNICACIO SL
- Sociedades absorbidas: MITJANS DE COMUNICACIO SL
- Sociedades absorbidas: GALATZO FILMS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 62, S 8, H PM 29915, I/A 19 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07