GRAUS BALEAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social GRAUS BALEAR SL
CIF B57301343
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 07/10/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario OTNIS BALEAR SL
VINCULACIONES DE GRAUS BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAUS BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farrus Sarrado Jacinto | Apoderado | 03/12/2012 | |
KRESTON IBERAUDIT ILLES BALEARS SL | Auditor | 30/12/2009 | 03/12/2012 |
OTNIS BALEAR SL | Administrador Unico | 18/04/2011 | 03/12/2012 |
OTNIS BALEAR SL | Socio Unico | 20/07/2010 | 03/12/2012 |
OTNIS BALEAR SL | Socio único | 03/12/2012 | |
Gomez Ribas Sonia | Administrador Unico | 18/02/2009 | 18/04/2011 |
Garces Fontiroig Pilar | Administrador Unico | 18/02/2009 |
ACTOS BORME DE GRAUS BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 175, S 8, H PM 48703, I/A 14 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 175, S 8, H PM 48703, I/A 14 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 175, S 8, H PM 48703, I/A 14 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 175, S 8, H PM 48703, I/A 14 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 174, S 8, H PM 48703, I/A 13 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 174, S 8, H PM 48703, I/A 13 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 174, S 8, H PM 48703, I/A 12 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-25-07
- Sociedades absorbidas: ES PUIG DE SA
- Sociedades absorbidas: TALAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 173, S 8, H PM 48703, I/A 11 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-07