OTAVEN DENTAL 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pintor Juan Gris, 5
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OTAVEN DENTAL 2012 SL
CIF B86432234
Capital Social 7500.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 04/04/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OTAVEN DENTAL 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTAVEN DENTAL 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ramos Sofia | Administrador Mancomunado | 28/06/2018 | 03/03/2022 |
Alvarez Ramos Sofia | Liquidador Mancomunado | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Otero Ramos Leticia | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 03/03/2022 |
Otero Ramos Leticia | Liquidador Mancomunado | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Senderowicz Fisz Alejandro-mario | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 03/03/2022 |
Senderowicz Fisz Alejandro-mario | Liquidador Mancomunado | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Ave Sineiro Maria- Angeles | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 05/04/2018 |
ACTOS BORME DE OTAVEN DENTAL 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 155, S 8, H M 536609, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 155, S 8, H M 536609, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 155, S 8, H M 536609, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 155, S 8, H M 536609, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 155, S 8, H M 536609, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 154, S 8, H M 536609, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 154, S 8, H M 536609, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 152, S 8, H M 536609, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Dirección:C/ PINTOR JUAN GRIS 5, 1º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/04/12
Capital:7.500,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CLINICA EN LA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 152, S 8, H M 536609, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28