AVE SINEIRO MARIA- ANGELES
Informe ejecutivo de AVE SINEIRO MARIA- ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AVE SINEIRO MARIA- ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I PLUS DENT GESTION ODONTOLOGICA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/07/2013 | |
I PLUS DENT GESTION ODONTOLOGICA SL | Consejero | 19/07/2013 | |
EVALOS DENTAL SLP | Administrador Unico | 15/07/2013 |
VINCULACIONES DE AVE SINEIRO MARIA- ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVE SINEIRO MARIA- ANGELES
Empresa: OTAVEN DENTAL 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Ave Sineiro Maria- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 154, S 8, H M 536609, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: I PLUS DENT GESTION ODONTOLOGICA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ave Sineiro Maria- Angeles
- Bascuas Gomez Jose Javier
- Espada Martinez Vidal
- Rey Echevarria Luis Eduardo
- Socol Modzelewitz Daniel Eduardo
Consejero
- Ave Sineiro Maria- Angeles
- Bascuas Gomez Jose Javier
- Espada Martinez Vidal
- Rey Echevarria Luis Eduardo
- Socol Modzelewitz Daniel Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31189 , F 112, S 8, H M 561384, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: I PLUS DENT GESTION ODONTOLOGICA SL
Administrador Solidario
- Ave Sineiro Maria- Angeles
- Espada Martinez Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31189 , F 112, S 8, H M 561384, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: EVALOS DENTAL SLP
Administrador Unico
- Ave Sineiro Maria- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31272 , F 130, S 8, H M 562926, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: I PLUS DENT GESTION ODONTOLOGICA SL
Administrador Solidario
- Ave Sineiro Maria- Angeles
- Espada Martinez Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31189 , F 110, S 8, H M 561384, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: OTAVEN DENTAL 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Ave Sineiro Maria- Angeles
- Otero Ramos Leticia
- Senderowicz Fisz Alejandro-mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 152, S 8, H M 536609, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Información de AVE SINEIRO MARIA- ANGELES
Mostramos los datos de AVE SINEIRO MARIA- ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVE SINEIRO MARIA- ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos