OSCAR NIEVES SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social OSCAR NIEVES SL
CIF B17840208
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OSCAR NIEVES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OSCAR NIEVES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisca Lopez Lopez | Liquidador | 11/04/2013 | 11/04/2013 |
Francisca Lopez Lopez | Administrador Unico | 24/04/2010 | 11/04/2013 |
Jose Antonio Martin Olmo | Apoderado | 23/02/2010 | 11/04/2013 |
Maria Nieves Lopez | Apoderado | 24/04/2010 | 11/04/2013 |
Oscar Nieves Lopez | Administrador Unico | 24/04/2010 |
ACTOS BORME DE OSCAR NIEVES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 175, S 8, H GI 37489, I/A 6 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 175, S 8, H GI 37489, I/A 6 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 175, S 8, H GI 37489, I/A 6 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 175, S 8, H GI 37489, I/A 6 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-180-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 174, S 8, H GI 37489, I/A 5 (24/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 174, S 8, H GI 37489, I/A 4 (24/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 174, S 8, H GI 37489, I/A 4 (24/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 174, S 8, H GI 37489, I/A 4 (24/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-17