MARIA NIEVES LOPEZ
Informe ejecutivo de MARIA NIEVES LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA NIEVES LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSCAR NIEVES SL | Apoderado | 24/04/2010 | 11/04/2013 |
LOBBY ROSES SL | Apoderado | 24/04/2010 | 16/12/2010 |
LA FONT HABITATGES SL | Apoderado | 31/05/2010 | 16/12/2010 |
VINCULACIONES DE MARIA NIEVES LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA NIEVES LOPEZ
Empresa: LA FONT HABITATGES SL
Apoderado
- Maria Nieves Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 209, S 8, H GI 33094, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-17
Empresa: LOBBY ROSES SL
Apoderado
- Maria Nieves Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 7, S 8, H GI 42089, I/A 6 (24/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-17
Empresa: OSCAR NIEVES SL
Apoderado
- Maria Nieves Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 174, S 8, H GI 37489, I/A 5 (24/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-17
Información de MARIA NIEVES LOPEZ
Mostramos los datos de MARIA NIEVES LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA NIEVES LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos