ORTOSOL ENERGIA 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORTOSOL ENERGIA 1 SL
CIF B85084713
Capital Social 29110.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/04/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario T-SOLAR EQUITYCO SL
VINCULACIONES DE ORTOSOL ENERGIA 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORTOSOL ENERGIA 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Representante | 08/04/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Cobos Ulvius Nicolas | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Fuentes Minguez Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Pastor Mira Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Pastor Mira Maria | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Peña Gutierrez Jodra Alicia | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORTOSOL ENERGIA 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 20, S 8, H M 435606, I/A 26 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 20, S 8, H M 435606, I/A 26 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 20, S 8, H M 435606, I/A 26 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 17, S 8, H M 435606, I/A 24 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 17, S 8, H M 435606, I/A 23 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
- C/ ORENSE 34 5ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 16, S 8, H M 435606, I/A 22 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 15, S 8, H M 435606, I/A 21 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 15, S 8, H M 435606, I/A 20 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 15, S 8, H M 435606, I/A 19 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 15, S 8, H M 435606, I/A 19 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28