ORIGEN SEAFOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Estda Catapeixe, 5
Código Postal 36693
Municipio Redondela
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORIGEN SEAFOOD SL
CIF B36597086
Capital Social 6600.0 Euros
Fecha de Constitución 05/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORIGEN SEAFOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIGEN SEAFOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira Gonzalez Marcos Antonio | Liquidador | 16/02/2017 | 08/08/2017 |
Mariño Meneses Joaquin Aurelio | Apoderado Solidario | 18/01/2010 | 08/08/2017 |
Espinosa Iglesias Francisco Jose | Administrador Unico | 09/02/2009 | 16/02/2017 |
Mariño Meneses Joaquin Aurelio | Socio Unico | 21/01/2009 | 08/10/2012 |
Mariño Meneses Joaquin Aurelio | Administrador Unico | 21/01/2009 | 09/02/2009 |
ACTOS BORME DE ORIGEN SEAFOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 6 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 6 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 5 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 5 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 5 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-36
- C/ ESTRADA DE CATAPEIXE 5 BAJO (REDONDELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 4 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-36
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 112,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 4 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 123, S 8, H PO 47323, I/A 4 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-211-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 122, S 8, H PO 47323, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-36