MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO
Informe ejecutivo de MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIGEN SEAFOOD SL | Apoderado Solidario | 18/01/2010 | 08/08/2017 |
ORIGEN SEAFOOD SL | Socio Unico | 21/01/2009 | 08/10/2012 |
ORIGEN SEAFOOD SL | Administrador Unico | 21/01/2009 | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO
Empresa: ORIGEN SEAFOOD SL
Apoderado Solidario
- Mariño Meneses Joaquin Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 122, S 8, H PO 47323, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-36
Empresa: ORIGEN SEAFOOD SL
Administrador Unico
- Mariño Meneses Joaquin Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 120, S 8, H PO 47323, I/A 2 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-36
Empresa: ORIGEN SEAFOOD SL
Administrador Unico
- Mariño Meneses Joaquin Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 120, S 8, H PO 47323, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-36
Empresa: ORIGEN SEAFOOD SL
Socio Único
- Mariño Meneses Joaquin Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 120, S 8, H PO 47323, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-36
Información de MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO
Mostramos los datos de MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIÑO MENESES JOAQUIN AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos