ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Puig D'Alaro, 14
Código Postal 07015
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
CIF B57786576
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 28/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pena Diez Juan Carlos | Liquidador | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
Pena Diez Juan Carlos | Administrador Unico | 29/12/2012 | 02/09/2015 |
Pena Liste Candido | Apoderado Solidario | 26/02/2013 | 02/09/2015 |
ACTOS BORME DE ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 76, S 8, H PM 70793, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 76, S 8, H PM 70793, I/A 1 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Dirección:C/ PUIG DE ALARO 14 - APARTAMENTO 309 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:28/12/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo, hostelería y restauración. 7. Prestación de ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 76, S 8, H PM 70793, I/A 1 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07