PENA DIEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PENA DIEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PENA DIEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL | Liquidador | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL | Administrador Unico | 29/12/2012 | 02/09/2015 |
INMOBILIARIA MIOSOTIS DE BALEARES SL | Liquidador | 03/02/2015 | 03/02/2015 |
INMOBILIARIA MIOSOTIS DE BALEARES SL | Administrador Unico | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE PENA DIEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENA DIEZ JUAN CARLOS
Empresa: ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
Liquidador
- Pena Diez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
Empresa: ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
Administrador Unico
- Pena Diez Juan Carlos
Liquidador
- Pena Diez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 77, S 8, H PM 70793, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-07
Empresa: INMOBILIARIA MIOSOTIS DE BALEARES SL
Liquidador
- Pena Diez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 217, S 8, H PM 57222, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: INMOBILIARIA MIOSOTIS DE BALEARES SL
Administrador Unico
- Pena Diez Juan Carlos
Liquidador
- Pena Diez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 217, S 8, H PM 57222, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: ORGANIZACION DE OCIO DE BALEARES SL
Administrador Unico
- Pena Diez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 76, S 8, H PM 70793, I/A 1 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Información de PENA DIEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PENA DIEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENA DIEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos